Uchwała Nr 201/77/06
Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
p.Bożenie Barwinek p.o.Dyrektora Powiatowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach
na okres od 01.03.2006 r. do 31.05.2006 r.
Uchwała Nr 201/77/06
Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Bożenie Barwinek p.o. Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach na okres od 01.03.2006 r. do 31.05.2006 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Udziela się p, Bożenie Barwinek p.o. Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Chęcinach pełnomocnictwa na okres od 01.03.2006 r. do 31,05.2006 r. w zakresie:
1)Wykonywania zadań związanych z kierowaniem jednostką w ramach jej zadań statutowych
i administrowania mieniem, w które jednostka została wyposażona.
2)Dysponowania przyznanymi jednostce środkami finansowanymi w granicach limitu wydatków
zawartych w planie finansowym jednostki, w tym do zawierania umów w zakresie bieżącej działalności jednostki do kwoty 50.000 zł.
3)Składania oświadczeń woli w zakresie czynności prawnych obejmujących dysponowanie
majątkiem trwałym jednostki do kwoty 3.500 zł.
4)Udzielania substytucji w granicach niniejszego pełnomocnictwa w przypadku usprawiedliwionej
nieobecności.
§2
Dyrektor jednostki określonej w §1 zarządzając mieniem zachowuje szczególną staranność przy wykonywaniu tego zarządu.
§3
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu wyrażona w formie uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach oraz członkowi Zarządu Powiatu sprawującemu nadzór nad tą jednostką.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia l marca 2006 roku.
Zarząd Powiatu:
Starosta:
Zbigniew Banaśkiewicz
Wicestarosta:
Krystyna Kaczmarska
Członkowie Zarządu:
Ryszard Barwinek
Przeczytano: 438 razy.